河源市科学技术协会简介
河源市科协成立于1988年12月30日。1990年8月7-8日在市区东江宾馆召开第一次代表大会,选举产生了河源市科协第一届委员会,选举委员27人(其中常委9人)。 b4~7py2=,wz7=9w
主要职责
(一)密切联系科技工作者,向科技工作者宣传党的路线方针政策,开展科技工作者状况调查研究,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。 w7:7wi5+7uH4?,V
(二)开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才,培育科学文化,推进全市创新体系建设。 C1.,zq7:1WT2~4U
(三)推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设,推进院士专家工作站、学会科技服务站建设,组织科技工作者开展科技创新、科学论证和咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化应用,助力创新发展,增强企业自主创新能力。 C8;4KY6!1VJ7;3V
(四)实施科普法规和全民科学素质行动计划,弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,加强科普基础条件建设,加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设;开展公众尤其是青少年科技教育活动,激发社会创新创造活力,提高全民科学素质。 S7!3gO9.4nN9.4v
(五)承担科技思想库建设,组织科技工作者参与全市科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,推进河源市科技创新智库建设。 p25vU5.5hF3?8O
(六)促进科技社团组织建设,培育科技中介服务机构;组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 g6+1LO2:5oB,,q
(七)承担科技人才的联络服务工作,表彰奖励宣传优秀科技工作者,举荐科技人才,发现培养杰出青年科技工作者和创新团队,促进科学道德建设和学风建设,开展科技工作者的继续教育和培训工作,开展科协系统人才队伍建设有关工作。 J,+20E3-1wU9=,p
(八)开展民间国际科技交流活动,促进国际科技合作,发展同港澳和海外科技团体、科技工作者的友好交往,实施海内外智力为河源服务行动计划,为海外科技人才来河源创新创业提供服务。 x6-1pc4;2EH1=6T
(九)负责对全市各县区科协工作进行业务指导;负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。 X1~6oc5+9Ck6-2Y
(十)承办市委、市政府及省科协交办的其它任务。 d1~9HQ4~3xc4+4m
内设机构
河源市科协内设青少年工作部、学会学术部、科技普及部和办公室,三部一室。 i84kI9:2Mp4~5p
组织沿革
河源市科协成立于1988年12月30日。1990年8月7-8日在市区东江宾馆召开第一次代表大会,选举产生了河源市科协第一届委员会,选举委员27人(其中常委9人),邝育才当选主席,李敏(兼)、张逸才(兼)、陈添英(兼)当选副主席。 z76AU1=,Xy9~7w
1995年10月12-13日,在市区东江宾馆召开第二次代表大会,选举产生市科协第二届委员会,选举委员39人(其中常委15人),曾瑞凤当选主席,温超芳、黄锋、黄集亮(兼)、祝笑(兼)当选副主席。 B4?9Vb6=8Ci5?9t
2000年11月28-29日,在市会议中心召开市科协第三次代表大会,选举产生市科协第三届委员会,曾瑞凤继续当选主席,黄大巨、黄锋、刘丽常(兼)、朱志明(兼)当选副主席。 B5+2vN46yb57X
2005年11月20-22日,在市会议中心召开市科协第四次代表大会,选举产生市科协第四届委员会,朱建明当选主席,张尔潜、陈春林、刘安华(兼)、何明亮(兼)、叶发兴(兼)、刘丽常(兼)当选副主席。 s1.3Sn3=9ZY8:2l
2010年11月10日,在市会议中心召开市科协第五次代表大会,选举产生市科协第五届委员会,朱建明当选主席,陈春林、钟道良、刘安华(兼)、何明亮(兼)、叶发兴(兼)、黄福平(兼)当选副主席。 f9-6yR1=,Nw8:5O
2012年3月市委任命吴素香为河源市科协主席,陈春林为河源市科协党组书记、副主席。 G5=5Ul9+1gl3?9Z
2015年11月11日,在市会议中心召开市科协第六次代表大会,选举产生市科协第六届委员会,吴素香当选主席,陈春林、钟道良 、叶发兴(兼) 、何仕军(兼)、张东辉(兼)当选副主席。 j1!2sI2=8tk5?1j
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息,致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。