中国民主建国会西安市委员会简介
中国民主建国会西安市委员会是中国民主建国会(简称民建)的地方组织,成立于1950年8月,至今已有58年历史。半个多世纪以来,民建西安市委员会在民建中央和中共西北局、中共西安市委领导下,高举爱国主义和社会主义两面旗帜,继承和发扬民建优良传统,团结所联系的群众,在不同历史时期发挥了积极作用。在国民经济恢复时期和支持中国人民抗美援朝斗争中,做了大量卓有成效的工作,会员共捐献24.06亿元(旧币),连同工商界一起超额完成捐献飞机11架、大炮1门的任务;在党对资本主义工商业的社会主义改造运动中,民建会员发挥了不可或缺的重要作用,在公私合营过程中起了带头作用,西安市首批公私合营的10家私营企业主都是民建会员;中共十一届三中全会后,民建西安市委在发展中前进,为促进我市改革开放及建设中国特色社会主义事业中,做出了积极贡献。特别是近十年来,西安民建坚持内强素质,外塑形象,围绕中心,努力加强自身建设,认真履行参政党职能,使会的事业进入了新的发展阶段,为西安经济发展和社会全面进步做出了新的贡献。 c5?,LQ2~9u087l
一、筹建阶段(1950年—1968年) G,.,yy6.,ni7=7P
(一)民建西安市地方组织的建立: l8-,GZ7:8Hn7=8T
1950年,民主建国会总会(中国民主建国会的前身)决定在西安建立分会。5月,经民建总会(50)总发字第712号文批准,推举李象九(陕西省工商界人士)为全国会务推进委员会委员和西安市分会筹备负责人。8月,总会复函批准李象九、史唯然、潘源泉、谢西林、熊轩卿、刘光智、张士心、董林哲、傅道伸、张西铭、施之铨等11人为民建西安市分会筹备委员会委员,李象九、史唯然、潘源泉为召集人。筹委会于8月30日召开第一次会议,宣布筹备委员会委员和召集人名单。筹委会正式办公,启用印信,内设四组一室(财务组、会员组、宣教组、联络组、秘书室)。这一阶段主持工作的领导成员: E,!8Jp4=1Xu5?3c
主任委员:李象九 g3=8vJ9,cx9-7i
副主任委员:史唯然 潘源泉 E6?6wU8!1BQ9!7O
秘书长:史唯然(兼) y,?1HC2-8Oj8+1I
1950年6月至1951年12月,筹备工作历时17个月,期间共召开筹备会议53次,发展会员340人。 r65QG8;,VM5!3G
1951年12月召开第一次会员大会,选举产生了民主建国会西安市分会第一届委员会,李象九任主任委员。分会委员会工作期间,受民建中央委托,在中共西北局统战部指导下,曾代表民建总会在西北大区的兰州、银川、西宁、迪化(今乌鲁木齐)、天水等地建立民建组织,负责西北地区民建组织筹建、经费编制、会务管理等工作。在民建陕西省组织未建立前,1953年9月28日民建总会发文(总组(53)678号)指示:“经总会组织委员会第十四次会议决议,同意西安分会成立渭南支会筹备委员会,董继祖、张德奎、段镜甫为筹备委员,董继祖为召集人。并同意西宁、银川、宝鸡、南郑等处待一切条件具备时可以成立小组。”民建西安市分会在民建历史、特别是西北大区民建组织史上留下了厚重的一页。 i8=1XX1.8wQ3.7r
(二)文革前历届委员会概况: t1!,Ub45es8+8E
民建西安市分会及民建西安市委从成立至1966年“文革”开始,共召开了三次会员大会,两次会员代表大会。 N8!4qK5=4Ws9=7S
1、三次会员大会: e7=6bb1;4un4;5e
民建西安市第一次会员大会 e6~2Ej6+3LZ4;4n
民建西安市第一次会员大会1951年12月27日在西安召开,出席会员162人,列席109人。大会选举产生民建西安市分会第一届委员会,选出委员17人,候补委员6人。 B5:8HU5+,TU7:8a
委 员:李象九 史唯然 董林哲 刘光智 关树森 叶雨田 潘源泉 熊轩卿 经春先 任子良 傅道伸 施之铨 刘正斋 袁吉安 沈自励 聂芝轩 黄彦儒 C4~8QI4:7sP5?4O
候补委员:张士心 高晓民 张西铭 夏少泉 张德奎 杨开甲 i3;,JY6.4BQ5+4p
主任委员:李象九 P,?1F04=,sc2!5A
副主任委员:史唯然 经春先 s6.9IR8:9Bp5;7Z
秘 书 长:刘光智 M6?2cf42av4-4M
机构设:秘书处、组织处、宣教处、组织委员会、宣教委员会、工商研究委员会 x7-9cf7.6Wo4+,c
民建西安市分会第一届委员会(1951.12——1953.6)历时一年半,共召开委员会议18次,常委会议36次。 K6?5Bb1=3DR7?,E
1952年8月4日,遵照民建第二次总会扩大会议决定,改 “民主建国会”为“中国民主建国会”,“民主建国会西安市分会”遂改为“中国民主建国会西安市分会”。 q3?1gi7!9yX,7S
民建西安市第二次会员大会 F3=2iu9~8Hh1~6N
民建西安市第二次会员大会1953年6月16日在西安召开,出席会员310人。大会选举产生了民建西安市分会第二届委员会,选出委员25人。 D9-,SG,3Yz2:6c
委 员: 王立勋 余大奎 李象九 李子舟 李维新 芮廷玉 施之铨 y,;5YD8-,Tk6~1Y
徐企圣 徐滋叔 黄彦儒 傅道伸 张忍性 张士心 贾玉璋 杨开甲 董林哲 董继祖 叶雨田 经春先 赵蔚林 潘源泉 刘光智 刘升昌 瞿冠英 窦荫三 z7~5rk9~,eJ58C
主任委员:李象九(1954年10月16日李象九病逝,董林哲代理主任委员) Q2-3Ts6~2lF6?9I
副主任委员:李维新 经春先 董林哲 D,?,TJ7+6CT9.8y
秘 书 长:余大奎 C,:5Jd1+,Mm2?4T
机构设置同上届委员会。 N5:3SR3=1wg,-7U
市分会第二届委员会(1953.6——1955.6)历时两年,共召开委员会议14次,常委会议37次。 R3;2yB4=4mK4.,n
民建西安市第三次会员大会 L8!1Ao6+80O5?4T
民建西安市第三次会员大会1955年6月16日至21日在西安召开,出席会员代表350余人。大会选举产生了市分会第三届委员会,选出委员29人。 Z3,ZL5+1BA5=1N
委 员: 王立勋 王明杰 吴玉麟 李子舟 余大奎 芮廷玉 马丽庚 j1.8yF81Eh,-9t
施之铨 徐滋叔 徐企圣 黄彦儒 张士心 傅道伸 傅子厚 经春先 董林哲 董继祖 叶雨田 贾玉璋 杨开甲 赵蔚林 刘光智 刘守中 刘安俭 潘源泉 瞿冠英 谢鉴泉 韩望尘 窦荫三 p,=,oD2+1dI8;9e
主任委员: 韩望尘 T7:9qT7!4kr9;,F
副主任委员:经春先 董林哲 刘守中 叶雨田 H57sK1.9ab11s
秘 书 长:余大奎 O3:8AE6-3XX8=4Q
机构设置同上届委员会。 z,:4en6.5zz37B
1955年8月23日,遵照民建中央常务委员会函示,将“中国民主建国会西安市分会”改为“中国民主建国会西安市委员会”,民建西安市分会第三届委员会随之改为民建西安市第一届委员会。原举行的会员大会改为会员代表大会,1959年3月召开民建西安市第一次会员代表大会,选举产生第二届委员会,因此出现代表大会的次数与届数不相符的现象,这种现象一直延续到2001年第八次代表大会。 L8.4Fr6~5bP5?2G
1957年10月10日,市委会成立了碑林区、新城区、莲湖区、阿房区临时工作委员会。 p5?9gx2~1EX6.4f
市委会第一届委员会(市分会第三届委员会改称,1955.6—1959.3)历时三年八个月,共召开委员会议14次,常委会议57次。 Q69zz4.2Fr8;50
2、两次会员代表大会: X6:3bV3!,vx8-,y
民建西安市第一次会员代表大会 02.2LV7:3dQ5!7Q
民建西安市第一次会员代表大会1959年3月20日至4月2日在西安召开。这次大会是和市工商联第五次会员代表大会同时举行。 L6?9oO6.4pC,=4x
大会选举产生民建西安市第二届委员会,经民建中央(59)中组字145号文批准,第二届委员会由25人组成: N,~2lr8:8Bb3;9z
委 员: 韩望尘 董林哲 经春先 闫赞禹 余大奎 刘光智 刘江汉 徐滋叔 傅子厚 王立勋 王明杰 吴玉麟 吴维彬 芮廷玉 施之铨 赵蔚林 马丽庚 常子宜 傅道伸 黄彦儒 窦荫三 贾玉璋 贾维安 冯树贤 杨开甲 O1-4mI2=9Kh9+,m
主任委员: 韩望尘 c4:2tK7:,Ra15M
副主任委员:董林哲 经春先 闫赞禹 余大奎 F7:5Kl6+7PQ5;8B
秘书长:余大奎(兼) c1;,MR3;5Rd9:8t
机构设置:秘书处、组织处、宣教处 02;7dC,-2MD7!9B
经民建中央批准,1962年1月16日民建陕西省工作委员会成立。市委会将代管的宝鸡分会、渭南支会,汉中、咸阳支部,大荔小组以及直接联系的23名会员移交民建省工委。 W5:1Jr,;6OW5?3Z
第二届委员会(1959.3——1962.10)历时3年半,共召开委员会议5次,常委会议5次。 o,-8BD5.4Kg,-5L
民建西安市第二次会员代表大会 M1+6cQ2-9Ak7!1S
民建西安市第二次会员代表大会1963年4月5日在西安召开,出席代表135人。这次大会和市工商联六次会员代表大会同时举行。大会选举民建西安市第三届委员会,经陕建组字(63)41号文批准,由25人组成第三届委员会。 U,+5nB4-4at6?,m
委 员: 贾玉璋 窦荫三 贾维安 赵蔚林 段晓天 常子宜 李 芬 孙瑞平 张廷桢 王文川 吴玉麟 田涵荣 傅子厚 董国祥 芮廷玉 徐滋叔 韩望尘 余大奎 杨开甲 董林哲 R3;5gz2-,ap4?5W
刘光智 王明杰 黄彦儒 马丽庚 王立勋 y3=8ad1=5vh27Q
主任委员: 韩望尘 G6=8s07-8yF,.1n
副主任委员:董林哲 余大奎 傅子厚 B3!,UK5:7os2.,m
秘 书 长: 余大奎(兼) r8:3DQ6=4kN7~8F
机构设置同上届委员会。 Z3-9KI4:1Bw5~7W
遵照民建、工商联两会中央指示,为使市民建与市工商联进一步协作,共同工作,1959年4月16日成立了协作办公室,合署办公。 i5:1GA5-4QJ6;4g
1959年4月市委会机关办公地址迁至大湘子庙街公字一号。截止1968年10月,市委会共有碑林、新城、莲湖、阿房4个区级工作委员会,基层组织45个,直属小组3个,会员总数675人,机关工作人员19人。 b6?5dn9.,tn,.6d
第三届委员会(1963.4——1968.10)历时五年,共召开委员会议4次,常务委员会议5次。1968年10月 “文化大革命”开始,市委会工作被迫停止,机构解体,机关工作人员被遣散。 V1.2ZH5~8si4!8j
二、组织恢复阶段(1977年—1980年): k5-3LN2+1Vg,~5X
1977年8月,中国共产党召开第十一次代表大会,宣布“文化大革命”结束,重申了党的统一战线政策。1977年11月,市民建临时领导小组成立,机关恢复办公,办公地址在西一路276号市政协院内。 P,=2Pj2-8DV6=4W
市民建临时领导小组组长:熊应栋 副组长:黄彦儒 H8+,Dv8:6po6-9w
成 员: 杨开甲 段晓天 D3=9HI4!,LU2.4P
机构编制:在编人员10人。 j4-1Aw1!7ES9.4V
民建西安市委员会由民建中央、民建省委会直接领导,机关内设机构、人员编制由民建中央,省、市委统战部和市编委决定,办公经费由西安市财政局拨付。委员会主任委员、副主任委员、秘书长、常委、委员由代表大会选举产生,每届任期五年。 h19dw8:8bj89S
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息,致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。