中共荆州市委党校(荆州行政学院、荆州市社会主义学院)简介
【校史沿革】 n5!3dg9:4Ah6!6g
中共荆州市委党校的前身是中共荆州地委党校、中共沙市市委党校。荆州党校,最早成立于1952年6月,1968年文革时期被撤销,1972年重建党校。荆州党校曾两移校址:1952年成立党校时校址设在荆州城南门外天主堂,1958年冬迁至城内黄金堂西侧地委合作干校旧址,后又迁至现址——荆东路29号。 l2=2ro6.,QO9?,B
荆州党校曾多次更名:1952年6月,地委决定在荆州地委干校的基础上组建荆州党校,校名“荆州地委党校”;1968年12月党校被撤销,校名变更为“荆州地区革委会毛泽东思想学习班”;1972年10月,地委根据省委指示,决定重建荆州党校,校名又变更为“荆州地委党校”。 d8,jo3.,Km7=,x
中共沙市市委党校于1959年7月由当时的党员训练班改建而成,校址在胜利街,1965年搬迁到公园路(现晶崴大酒店);1969年党校被撤消,1973年3月党校复校; 1979年市委党校与“五·七”干校合并,校址迁至东郊范家渊原“五·七”干校校址。 y9!5cP7?3VW5-6W
1994年10月,经国务院批准,撤销荆州地区和沙市市,设立荆沙市,12月1日原荆州地委党校、沙市市委党校撤销,合并设置“荆沙市委党校”;1996年12月,经国务院批准,荆沙市更名为荆州市后,“荆沙市委党校”随之更名为“荆州市委党校”。 p3!1kE,:7ea2=4R
党校在领导体制上有过两次大的变化:以1998年5月为界,之前实行的是党委领导下的校长分工负责制,之后实行的是校长、常务副校长主持下的校务委员会制。1998年前,党校曾两次建立党委:1957年4月党校首次建立党委, 1968年12月党校被撤销后,校党委也被取消;1972年10月党校重建,再次组建党委。1998年5月撤销党委后,党校实行校长、常务副校长主持下的校务委员会制,增设常务副校长,由常务副校长具体主持全面工作。1993年12月党校成立纪委,1998年5月纪委随党委一并撤销,设立纪检组。 M8!,ye6!9qc,6C
地(市)委曾先后有8位副书记任过党校校长, 1994年3月党校兼办行政学院,由市委常委、常务副市长任行政学院院长。1998年10月,党校实行“一套班子、三块牌子”的办学格局,在兼办行政学院的基础上,兼办社会主义学院,原由分管副市长任社会主义学院院长,现由市委常委、市委秘书长、市委统战部部长任社会主义学院院长。 R8?4bl2.4OT6+7F
党校成立到文革前,校内中层机构只有组织科、教育科、行政科和办公室,人员编制极少;1972年党校重建后,机构编制逐步增多, 1984年增设函授站;1988年,党校内设有:办公室、组教科、行政科、哲学教研室、政治经济学教研室、党史党建教研室、科学社会主义教研室、管理学教研室、文史教研室、图书资料室、函授站、工会等12个科室; 1989年同意增设马克思主义理论研究室和党校工作科;1992年同意增设组织人事科、保卫科;1994年地、市合并时,党校共有20个科室。60年来,曾先后有两个单位并入党校:1962年,地委决定地区文化干校并入党校;2001年,原荆州市委讲师团并入党校。 s6=9cm9?,OI7!,b
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息,致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。