广州大学物理与材料科学学院简介
物理与材料科学学院成立于2004年(原名物理与电子工程学院),有物理系、天文系、光电信息科学与工程系、材料科学与工程系、大学物理教学部和实验中心。天文学一级学科博士点和硕士点,材料科学与工程和物理学两个一级学科硕士点,课程与教学论二级学科硕士点,教育硕士、电子信息硕士、材料与化工硕士3个专业学位点。开设物理学、光电信息科学与工程、材料科学与工程3个本科专业,其中物理学为国家级一流本科专业建设点,光电信息科学与工程为省级一流本科专业建设点。教职工99人,全日制本科生695人,研究生134人。 X7;2tc8;4Cs8=3i
有省级优势重点学科(天文学)、省级特色重点学科(凝聚态物理)、市级重点扶持学科(凝聚态物理和天体物理)以及广东省工程中心、广东省普通高校重点实验室(天文观测与技术)、广东省物理实验教学示范中心、广州市重点实验室。天体物理团队被评为广东省“千百十工程”先进团队。近年来主持国家级科研项目60余项,省部级科研项目20余项,市厅级科研项目40余项,横向科研项目10项;获教育部自然科学二等奖等科技奖励13项,发明专利20余项。近10年教师在国内外重要刊物上发表学术论文900余篇,被SCI收录600余篇。学生参加课外科技竞赛,获国家级一等奖8项,二等奖12项,三等奖19项;省级特等奖1项,一等奖28项,二等奖39项,三等奖61项。 e34qm5=3Pw5~5c
历史沿革
物理与材料科学学院成立于2020年6月,前身是广州大学理学院物理与电子信息系。广州大学理学院物理与电子信息系是 2001年7月由原广州师范学院物理系、原广州教育学院(原广州师范专科学校)物理系以及原广州大学、原华建西基础部物理教研室组建而成。2004年7月,广州大学理学院拆分为数学与信息工程学院、物理与电子工程学院、地理科学与学院。物理与电子工程学院地址于2005年8月由广州市解放北路桂花岗东一号移到广州市大学城外环西路230号。2020年6月12日,物理与电子工程学院拆分为物理与材料科学学院、电子与通信工程学院。 w3:9SY7~20m6.6f
(原)广州师范学院物理系的历任系主任、系书记 A2~6RG5-6fV5!2K
1986-1990 黄卓和 教授 系主任 U8:4EC7~4Lz,.6c
许宗籓 党总支书记 a5.6Yr4.1Zm91Z
1990-1994 黄卓和 教授 系主任 y,?60k6-50W4~9b
郭 勇 党总支书记 Z3?4tV4:5hh8~2Q
1994-1996 黄卓和 教授 系主任 b3,0t4-1Hs5.4O
李遂伦 党总支副书记 F34ek1.8wJ3.3T
1996-1997 陈传誉 教授 系主任 06;6Wk8:,Pg7;,Z
李遂伦 党总支副书记 e5~2LD2=8mV,?6j
1997-1998 李训贵 教授 系主任 H2-9HL8.4jl18I
蔡建春 党总支书记 C9~8dM3=6qH9;7V
1998-2001 解文方 教授 系主任 G6+1Dg3:9tX83I
蔡建春 党总支书记 C5.2Si3-1cy6-2v
(原)广州教育学院物理系的历任系主任、系书记 i9=1uE6~8Lh3:3x
1987-1990 钟定世 教授 系主任 Z7?9qs1.,Ew8~7a
潘持锐 党总支书记 W7~9cV2=,RI3-,j
1990-1995 梁学勤 教授 系主任 e1?7nc4.6ca2-20
潘持锐 党总支书记 S8:1Xc,.,PB3+7w
1995-2000 尤 华 教授 系主任 f9.4It8.3HV7?,p
姚敏华 党总支书记 01-8nA8?8Af1+3p
2000-2001 余连德 副教授 系主任 K2.4pR54Dm5!3U
广州大学理学院 物理与电子信息系历任主任、书记 p6;,hf5?2yY8.3X
2001-2004 解文方 教授 理学院副院长 T2=7Tz7.6Bs3!3j
2001-2004 郭康贤 教授 系主任 b7~1AP9+2o01=5h
蔡建春 党总支书记 D7?1XJ7?9Ig2?6U
广州大学物理与电子工程学院的历任院长、书记 r1?7UI4?5lY2-5W
第一届:2004.7-2007.6 V2?6yQ,?,jf8~5i
樊军辉 教授 院长 r9=6Aw9?1pb1.4k
蔡建春 党委书记 R6+8Gk3:4ak7;8i
郭康贤 教授 副院长 e1!3Dt6!8cA5;1a
皮飞鹏 副教授 副院长 d,!9gz4.,NH1;4E
李春颖 党委副书记 f97vG4+7CA7?2Y
徐 伟 教授 院长助理 u9:2cg,;7mZ1;5U
第二届:2007.6-2011.6 q2=9HB2?,Iw1!8o
樊军辉 教授 院长 I2;1nV6;1RO1:3c
蔡建春 党委书记(2010.12退休) s4=7BF6-7qT3.,X
陈 筠 党委书记(2011.1任职) N6+5xo2=2zZ2~8U
郭康贤 教授 副院长 A8=2eb8:8Hp6?1T
皮飞鹏 副教授副院长 g1!,Vu1+,ZN7.,z
徐 伟 教授 副院长 Q8:1dn,=9oz1;9d
李春颖 党委副书记(2008.5退休) f3:9kT6.8DN,9Y
卢国潜 党委副书记(2008.7任职) Q36fg9~8rm7.7t
张靖仪 教授 院长助理 G5!2XY7.2Nl1?5Z
第三届:2011.6至2017.3 U3~3DD24pj9=3m
樊军辉 教授 院长 e5+6UU4-6zG2=7g
陈 筠 党委书记 j8~2GS7?1Ms9.9t
皮飞鹏 副教授 副院长 k8=4lk5+4wx1;,C
徐 伟 教授 副院长(2015.3免职) x8~7MD9=8Fo74g
张靖仪 教授 副院长 D1=5xH8,cy,.1F
卢国潜 党委副书记 X4=9Ie4-6aY1+5u
陈 渊 教授 院长助理 B2.1Ts8:,GA5+,S
罗高涌 教授 院长助理(2015.4任职) Y2;4Ki1:5SZ5!1K
第四届:2017.3至2020.6 S7-9qF3~2vV1+,c
张靖仪 教授 院长 B1:2NU3=2bo4~7C
陈泽龙 党委书记 B6;5Xg6-3ar1-8C
陈 渊 教授 副院长 q9~,yy1?1oi,=,p
王洪光 教授 副院长 S2~1fO3!3uo6:,J
李燕冰 党委副书记 W2~5Fv6.2LH2:,L
方晓惠 教授 院长助理 E,;2qH6+6Xm5?40
广州大学物理与材料科学学院历任院长、书记 d8~5SR6!5if4?6C
第一届:2020.6至2021.1 X,+,Jn8?40f1!,s
张靖仪 教授 院长 i1?,qT9~2zv2!,U
曾学毛 党委书记 C99nD4~2Fo2=5Y
陈 渊 教授 副院长 m5+3VP4~3mu2+2T
王洪光 教授 副院长 J7-6Gf74GP4?5z
张冰志 副教授 副院长 G,9OQ59GH3-9f
李燕冰 党委副书记 W5=5jR5+8TS6-3n
第二届:2021.1至今 s4!1Wp2.7sv57S
王洪光 教授 院长 c1-1QV8-3Ce1+,I
曾学毛 党委书记 w2~4Ct8-2Nf1+2E
张冰志 副教授 副院长 U9-4Uk5+3TQ7.5W
潘书生 教授 副院长 Q7;3FO3!6ok2!1D
陈志峰 副教授 副院长 q5~8IM2+5qB19R
黄顺婷 党委副书记 p5:6ob7~1Ov62i
附: j7;3Cv8,Ez3~8Y
原广州师范学院 X2!3iA9:3Hx99z
1958年,为适应工农业生产迅速发展急需师资的需要,广东于1958年8月正式成立广州师范学院,隶属广州市委领导。 d5+7YF7~9AD7!7z
1961年8月,中共广东省委决定,广州师范学院与广东师范学院合并,归由市委、市人委领导。1961年9月1日前,两校初步完成合并工作,校名仍用广东师范学院,属全日制高等师范学校,省重点高校之一。 P4~2Px7:6iU2!6c
1962年7月起,停止招生,规模逐渐缩小。 J4=,BZ6-80D7:6g
1964年7月,根据上级指示,调整停办下马。 k2.4hb3;4DI8?5Q
1978年12月,教育部下文同意广州师范学院复办,1979年2月,市革委会正式发出通知,广州师院归口广州市文化教办公室,按局级单位管理。 P9?3Ge6;3AC1~3B
1986年8月,广州师院按广州地区省属全日制本科高等院校同等规模和待遇,列为厅级单位。 T75ak5;8Dq6?1S
1993年4月,广州师院经市委、市政府批准,扩大办学规模,由2000名本科生扩大到4000名本科生 d9?3cx6+,ix6;4u
原广州大学 g1=,fv7:4US2+8s
1983年4月,广东成立广州职业大学,学校属短期、职业性大学专科,学制文科2年、工科3年,不包分配。是年10月,定名为“广州大学”,校长叶选平。 e8.6XH63jv,=9O
1987年6月,广州大学定为副厅级建制。 L2+,Ym7.,xq3~8k
原广州教育学院 G,=2Zv74fn7-4A
1953年,广州市教师业余进修学院创办。是年定名为广州教育学院,是一所以培养在职中学教师和教育行政干部为主的高等院校。 G8;8ca4.4ZS3~9U
原广州高等师范专科学校 E5;9uH880p22g
1985年,为适应广州市普及九年制义务教育的需要,广州市政府决定依托广州教育学院创办广州高等师范专科学校,实行一套人马两块牌子办学,融培养与培训于一体。 S4-1As2+7Ou8~5d
原华南建设学院(西院) J2=4Jf8.8hi6?9z
1986年5月,广州市政府决定,在广州市城建职工大学的基础上筹建广州城市建设学院。 y2=9De8.5sy7:3p
1987年1月,国家教委批准筹建广州城市建设学院,由广州市建委负责投资办学。 o1!4Ob8,AF8,I
1991年6月,经国家教委批准,广东省建筑工程专科学校与广州城市建设学院(筹)联合办学,成立华南建设学院。原广东省建设工程专科学校为华南建设学院东院,隶属广东省建委;原广州城市建设学院(筹)为华南建设学院西院,隶属广州市建委,广州市副市长戴治国兼任学院院长。同年9月,华南建设学院西院开始对外招收本科生。 M2=6HA4~8Uo7:8k
1995年4月,经广东省学位委员会评审通过,华南建设学院西院成为学士学位授予单位。 1995年,华南建设学院东院与广东工学院、广东机械学院合并组建广东工业大学。华南建设学院西院继续独立办学,挂靠广东工业大学招生。 P8+9Ga4!3yV5?2Y
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息,致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。